EAST ANGLIA ART FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To increase the understanding and enjoyment of painting and sculpture, 2. to help create, in Norwich, an arts programme of national significance, 3. fundraising to ensure financial security for collection exhibitions at Norwich Castle Galleries, and 4. to support students through its education project including art workshops targeted at primary school children from deprived areas of Norwich.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 23 Medi 1992: Cofrestrwyd
- EAST ANGLIA ART FOUNDATION (Enw blaenorol)
- THE TATE IN EAST ANGLIA FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir NICHOLAS LYONS | Cadeirydd |
|
|
|||||
SUSAN JACK | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
CHARLOTTE CRAWLEY | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
James Colman | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Nichola Johnson | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
MERLIN WATERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sir Richard Jewson | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.70k | £67.37k | £91.79k | £103.73k | £100.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.43k | £91.86k | £90.88k | £95.23k | £102.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7TH NOVEMBER 1991 AS VARIED BY DEEDS OF AMENDMENT DATED 26TH OCTOBER 1998 AND 6 JUNE 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE VISUAL ARTS IN PARTICULAR BY THE HOLDING OF EXHIBITIONS.
Maes buddion
EAST ANGLIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 WENSUM VALLEY CLOSE
NORWICH
NR6 5DJ
- Ffôn:
- 01603483735
- E-bost:
- info@eastangliaartfund.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window