Hanes ariannol SHRI KANAGATHURKKAI AMMAN (HINDU) TEMPLE TRUST

Rhif yr elusen: 1014409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.31m £841.46k £1.31m £1.87m £1.92m
Cyfanswm gwariant £1.10m £691.45k £933.15k £1.41m £1.88m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £308.55k £331.64k £559.50k £1.03m £950.01k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £878.91k £420.35k £660.71k £761.57k £875.66k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £88.87k £89.10k £90.76k £81.39k £92.30k
Incwm - Arall £3.94k £370 £64 £234 £1.17k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £996.14k £636.12k £895.10k £1.37m £982.81k
Gwariant - Ar godi arian £102.76k £55.33k £38.05k £36.29k £32.81k
Gwariant - Llywodraethu £37.36k £9.60k £12.30k £15.90k £15.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £188.63k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £8.53k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £865.88k