FEDERATION OF ESSEX WOMEN'S INSTITUTES

Rhif yr elusen: 1014445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To enable women to improve and develop conditions of rural life, advance their education in citizenship, in public questions both national and international, in music, drama and other cultural subjects, in all branches of agriculture, home economics, health and social welfare. It gives women the opportunity of working together and putting into those ideals for which is stands.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £180,288
Cyfanswm gwariant: £160,078

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barking And Dagenham
  • Essex
  • Havering
  • Southend-on-sea
  • Thurrock

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1030434 SOUTH HANNINGFIELD WOMENS INSTITUTE
  • 15 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 285689 SAFFRON WALDEN AFTERNOON WOMEN'S INSTITUTE
  • 18 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072781 CHURCH LANGLEY WOMEN'S INSTITUTE
  • 08 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1030435 THE MAPLESTEAD WOMENS INSTITUTE
  • 22 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1024191 FEERING WOMENS INSTITUTE
  • 07 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 286707 MAGDALEN WOOD WOMEN'S INSTITUTE
  • 05 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1104591 ELMSTEAD MARKET WI
  • 25 Medi 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE ESSEX COUNTY FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Moyra Jean Jackson Cadeirydd 16 March 2018
ELSENHAM WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
ELSENHAM COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Cynthia Pine Ymddiriedolwr 12 August 2024
WOMEN'S INSTITUTE - GREAT AND LITTLE HORKESLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Karen Powell Ymddiriedolwr 12 April 2023
DODDINGHURST WOMENS INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
1ST DODDINGHURST SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Verity Brome Ymddiriedolwr 12 April 2023
Dim ar gofnod
Gillian Bruce Ymddiriedolwr 17 March 2022
Dim ar gofnod
Lesley Crisp Ymddiriedolwr 01 April 2021
BULPHAN W I
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Hathaway Ymddiriedolwr 19 November 2020
ELSENHAM WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
JANICE CURTIS Ymddiriedolwr 21 September 2017
Dim ar gofnod
SUSAN MACEWEN Ymddiriedolwr 24 September 2012
Dim ar gofnod
FIONA CATTERMOLE Ymddiriedolwr 30 April 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £197.76k £168.55k £132.05k £123.89k £180.29k
Cyfanswm gwariant £227.80k £234.90k £98.74k £140.82k £160.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.30k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 26 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 11 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 11 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 14 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 14 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Mawrth 2022 56 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 28 Mawrth 2022 56 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 12 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 12 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
W.I CENTRE
WHITELANDS BUSINESS CENTRE
TERLING ROAD
HATFIELD PEVEREL
CHELMSFORD
CM3 2AG
Ffôn:
01245382233