ymddiriedolwyr ST JOSEPHS SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1014462
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Neeson | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Barbara Anne Dunn | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr SUZANNE FAIRLESS-AITKEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
ELEANOR STOVES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
DEBORAH ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
MARK DOTCHIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
MICHAEL JONAS | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
JOHN MCCARDLE | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
KATE SEDDON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
PAT MCMULLON | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
FR CHRISTOPHER WARREN | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
||||
FIONA CONLEY | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||
Dr Howard Forrest | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.