ymddiriedolwyr CUMBRIA- RUNGWE COMMUNITY LINK
Rhif yr elusen: 1014491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Mary Lee | Cadeirydd | 15 September 2015 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Coan | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Reid Thompson | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Laura Jane Fowler | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Sophie Julia Flynn | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Ellie Geen | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Michael Stephen Lewthwaite | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Rebecca Ellen Crowther | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||
Lauren Ellen Talbot Rogers | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Philippa Fisher | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Ashleigh Jordan Hannah Huddart | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Christian White | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
IAN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|
||||
AMY MARIE IRELAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.