THE FRIENDS OF ELMBRIDGE INFANTS SCHOOL
Rhif yr elusen: 1014563
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds for Elmbridge Infant School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £32
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 02 Hydref 1992: Cofrestrwyd
- 14 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.19k | £1.08k | £0 | £791 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09k | £1.53k | £376 | £1.57k | £32 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 16 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 20 Mawrth 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 18 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 09 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8/10/91 AS AMENDED 9 NOVEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE PUPILS OF ELMBRIDGE INFANT SCHOOL
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window