Hanes ariannol GATEWAY CHRISTIAN SCHOOL

Rhif yr elusen: 1014613
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019
Cyfanswm Incwm Gros £32.10k £38.50k £44.44k £42.70k £8.88k
Cyfanswm gwariant £33.34k £37.32k £46.37k £40.78k £20.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £43.61k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.46k £24.75k £0 N/A N/A