GATEWAY CHRISTIAN SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of nursery education at Dale Abbey & Stanton by Dale operated in accordance with Christian principles for the education of children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 06 Hydref 1992: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.10k | £38.50k | £44.44k | £42.70k | £8.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.34k | £37.32k | £46.37k | £40.78k | £20.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £43.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.46k | £24.75k | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 19 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 11 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | 07 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | 23 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | 18 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 19 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | 31 Mawrth 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 SEPTEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY THE PROVISION OF A SCHOOL OR SCHOOLS AT DALE ABBEY AND STANTON BY DALE IN THE COUNTY OF DERBY OPERATED IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES FOR THE EDUCATION OF CHILDREN
Maes buddion
DALE ABBEY AND STANTON BY DALE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window