THE MUSIC HALL GUILD OF GREAT BRITAIN AND AMERICA & THE THEATRE AND FILM GUILD AND THE LITERARY GUILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) To advance education in the history of music hall and theatre performers by undertaking research and identifying, restoring, erecting and beautifying memorials which are of educational interest. 2) The promotion, maintenance, improvement and advancement of education through the presentation of Music Hall and Theatre productions and encouragement of the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 09 Hydref 1992: Cofrestrwyd
- OPEN ARTS AND DUBARRY'S MUSIC HALL (Enw blaenorol)
- THE MUSIC HALL GUILD OF GREAT BRITAIN & AMERICA AND THE THEATRE MEMORIAL GUILD (Enw blaenorol)
- THE MUSIC HALL GUILD OF GREAT BRITAIN AND AMERICA (Enw blaenorol)
- THE MUSIC HALL GUILD OF GREAT BRITAIN AND AMERICA (Enw blaenorol)
- THE MUSIC HALL GUILD OF GREAT BRITAIN AND AMERICA & THE THEATRE AND FILM GUILD OF GREAT BRITAIN AND AMERICA (Enw blaenorol)
- THE NEW MOON CHILDREN'S THEATRE WORKSHOP (IVY DAVIS PRODUCTIONS) (Enw blaenorol)
- THE STAGE DOOR CHILDRENS THEATRE WORKSHOP (THE YOUNG COMPANIONS) (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Daley | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Catherine O'Connor | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Neil Morkunas | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.56k | £4.32k | £2.68k | £5.88k | £1.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.41k | £3.65k | £3.32k | £4.93k | £815 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Ebrill 2024 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/09/1992 AS AMENDED ON 08/11/2007 AS AMENDED ON 10/07/2008 AS AMENDED ON 20/07/2012 AS AMENDED ON 11/01/2013 as amended on 18 May 2018
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROMOTION, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PRESENTATION OF MUSIC HALL AND THEATRE PRODUCTIONS AND ENCOURAGEMENT OF THE ARTS. 2) TO ADVANCE EDUCATION IN THE HISTORY OF MUSIC HALL AND THEATRE PERFORMERS BY UNDERTAKING RESEARCH AND IDENTIFYING, RESTORING, ERECTING AND BEAUTIFYING MEMORIALS WHICH ARE OF EDUCATIONAL INTEREST.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE LONDON BOROUGH OF GREENWICH AND BEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Charity Administrator
c/o 113 Strongbow Crescent
Eltham
London
SE9 1DW
- Ffôn:
- 020 8859 3822
- E-bost:
- musichallguild@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window