CHURCHILL OLD CHURCH PRESERVATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing historical information & records on the local villages
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Rydychen
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 12 Hydref 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesca Hobart | Cadeirydd | 30 April 2024 |
|
|
||||||
Paul Andrew Lillywhite Mr | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||||
David Price Mr | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||||
Anita Hasler | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||||
Gwilym Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
JANIE HEXTALL | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|
||||||
David Hugh CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||||
Dr Christine Mary Gowing | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||||
Amanda Ponsonby | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|||||||
Carol Marie Chambers Mrs | Ymddiriedolwr | 06 April 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.53k | £11.52k | £2.93k | £2.91k | £2.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.34k | £939 | £2.70k | £1.33k | £5.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.75k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Chwefror 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5TH SEPTEMBER 1992, AS AMENDED 29 JUNE 1996. AS AMENDED ON 30/08/2012 as amended on 14 Nov 2022 as amended on 18 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
For the public benefit, maintaining and preserving the old church of Churchill and Sarsden parish in the county of Oxfordshire (‘the old church’) as a heritage asset. Regularly opening the old church to the general public, visitors to the area and residents of West Oxfordshire and the Cotswolds, and interpreting for the public benefit its place in the history of the community. Developing and holding exhibitions and meetings based on the old church to promote the understanding of local history in the community.
Maes buddion
CHURCHILL, OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BIRCHWOOD
SIDINGS ROAD
CHURCHILL
CHIPPING NORTON
OX7 6ND
- Ffôn:
- 01608658603
- E-bost:
- dhcbirchwood@outlook.com
- Gwefan:
-
churchillheritage.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window