THE HUNG CHENG AND BARONESS OLGA KNOOP TRUST FOR OPHTHALMIC RESEARCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Knoop Trust currently helps to fund ophthalmic research in Oxford. A post jointly held in St Cross College and the University Department of Ophthalmology is awarded from time to time to suitable applicants. The aim is to make the award annually when conditions permit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 12 Hydref 1992: Cofrestrwyd
- KNOOP TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Mavor CBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Professor Sir Andrew John Pollard | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
PEGGY FRITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.80k | £22.41k | £16.61k | £25.54k | £34.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.59k | £14.77k | £39.08k | £32.94k | £34.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 28 Ebrill 2025 | 448 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 28 Ebrill 2025 | 448 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 14 Awst 2024 | 556 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 14 Awst 2024 | 556 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 JAN 1991 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02 AUG 2018 AS AMENDED BY DEED DATED 16 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING OF STUDENTS IN MEDICINE AND RELATED ARTS AND SCIENCES AND FOR THE PROMOTION OF MEDICAL RESEARCH AND THE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
IN PRACTICE OXFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Cross College
61
St Giles
Oxford
- Ffôn:
- 01865278492
- E-bost:
- master@stx.ox.ac.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window