Hanes ariannol WHALE AND DOLPHIN CONSERVATION
Rhif yr elusen: 1014705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.91m | £4.26m | £5.01m | £4.80m | £5.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.35m | £4.09m | £4.37m | £4.78m | £5.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.93k | £27.11k | £28.27k | £179.77k | £95.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.77m | £3.28m | £3.91m | £3.55m | £4.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £351.63k | £177.01k | £317.43k | £486.00k | £450.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £778.59k | £789.01k | £784.52k | £761.67k | £720.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.16k | £15.52k | £4.78k | £6.43k | £29.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £245.66k | £428.76k | £948.24k | £334.55k | £816.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.38m | £3.27m | £3.46m | £3.70m | £4.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £969.95k | £820.72k | £910.04k | £1.09m | £1.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.67k | £49.50k | £53.60k | £47.51k | £50.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.