Ymddiriedolwyr CHILD HEALTH INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1014734

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ian Wilford | Cadeirydd | 15 June 2021 |
|
|
||||
Darren Foy | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Tracey Eileen Daniels | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Patrick Michael O'Grady | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Dr Mary Carroll | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
DR JULIAN PETER LEGG | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||
MICHAEL RIDGWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.