Ymddiriedolwyr THE INSTITUTE OF TRAFFIC ACCIDENT INVESTIGATORS
Rhif yr elusen: 1014784

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Davies | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Mark Weaver | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Gregg Nicholas Beatson | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Paul Moorcroft | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Michael Peter Andrews | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
David Iwan Parry | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Jonathan Paul Webb | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Jennifer Claire Miller | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Stephen Cash | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Mark James Crouch | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
ROBERT GEORGE WAGSTAFF | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
IAN PAUL DUNK WHITE | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|
||||
ROBERT JOHN SESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.