4TH MORETON SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SCOUTING ACTIVITIES IN ACCORDANCE WITH POLICY ORGANISATION AND RULES OF THE SCOUT ASSOCIATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wirral
Llywodraethu
- 19 Hydref 1992: Cofrestrwyd
- 09 Tachwedd 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 27 Chwefror 2013: Re-registered
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Scott | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Ian Scott | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Clare Goaten | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Rachael Phillips | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
David Humphreys | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Bella Hornby | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Jenifer Hamblett | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Vicky Moore | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Stacey McClure | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Sue Wilson | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
MR DENNIS PEACOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP MCCLURE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.87k | £14.46k | £11.82k | £18.48k | £19.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.82k | £4.21k | £12.38k | £15.38k | £17.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4 JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTION OF BOYS IN THE PRINCIPLES OF DISCIPLINE, LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Scout Association
1a Paulsfield Drive
WIRRAL
CH46 0UA
- Ffôn:
- 07806585630
- E-bost:
- Akela_4th@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window