Hanes ariannol DEMENTIA CONCERN
Rhif yr elusen: 1014834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £1.00m | £1.08m | £977.24k | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.10m | £902.62k | £977.16k | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £115.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £910.00k | £115.31k | £113.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.27k | £37.28k | £32.89k | £68.81k | £377.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.74k | £0 | £30.18k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £987.08k | £960.71k | £909.78k | £878.27k | £890.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £68.81k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £326 | £707 | £600 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.74k | £1.76k | £102.62k | £29.56k | £1.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.31k | £5.00k | £0 | £0 | £301.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.10m | £879.85k | £947.59k | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.87k | £0 | £22.77k | £29.58k | £39.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £22.99k | £27.99k | £0 | £45.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £947.59k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £22.92k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.