Ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF DRESS HISTORIANS

Rhif yr elusen: 1014876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Polly Putnam Cadeirydd 04 December 2023
Dim ar gofnod
Dr Kelly Reddy-Best Ymddiriedolwr 11 May 2022
Dim ar gofnod
Susan Bennett Ymddiriedolwr 18 April 2022
Dim ar gofnod
HILARY HALL Ymddiriedolwr 13 April 2022
Dim ar gofnod
Emily Taylor Ymddiriedolwr 06 December 2021
Dim ar gofnod
Dr Vicki Karaminas Ymddiriedolwr 06 December 2021
Dim ar gofnod