Hanes ariannol CASTLE SUPPORTED LIVING LIMITED
Rhif yr elusen: 1014894
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £1.15m | £1.13m | £1.24m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £1.22m | £1.20m | £1.14m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.04m | £1.09m | £1.07m | £1.10m | £1.09m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £86.57k | £54.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £3.00k | £0 | £500 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £1.14m | £1.13m | £1.19m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £170 | £320 | £408 | £138 | £30 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £842 | £57.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.22m | £1.20m | £1.14m | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.03k | £0 | £0 | £0 | £6.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.