Hanes ariannol NORTH DORSET CITIZENS ADVICE BUREAUX

Rhif yr elusen: 1014968
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £213.84k £216.42k £163.89k £151.51k £151.00k
Cyfanswm gwariant £186.09k £195.19k £143.25k £141.07k £174.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £73.92k £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £73.92k £73.92k