Ymddiriedolwyr HOLSWORTHY AND STRATTON AGRICULTURAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1014974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

52 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Ruth Bearns Cadeirydd 06 December 2022
Dim ar gofnod
Diana Michelle Stevens Ymddiriedolwr 06 January 2025
Dim ar gofnod
Craig Richard Rowland Ymddiriedolwr 06 March 2024
Dim ar gofnod
Caroline Heather Stuckey Ymddiriedolwr 26 January 2024
Dim ar gofnod
Andrew Ernest John Stanbury Ymddiriedolwr 26 January 2024
Dim ar gofnod
Natalie Jane Howard Ymddiriedolwr 26 January 2024
Dim ar gofnod
David Robert John Manfield Ymddiriedolwr 26 January 2024
Dim ar gofnod
Barnaby Bridgman Ymddiriedolwr 26 January 2023
Dim ar gofnod
Andrew Medland Ymddiriedolwr 07 June 2022
Dim ar gofnod
Katy Stanlake Ymddiriedolwr 10 December 2019
Dim ar gofnod
Sarah Bowden Ymddiriedolwr 09 December 2019
Dim ar gofnod
Andrew John Martyn Ymddiriedolwr 08 January 2019
Dim ar gofnod
Philip John Hawking Ymddiriedolwr 08 January 2019
Dim ar gofnod
Stephen William Braund Ymddiriedolwr 20 February 2018
Dim ar gofnod
Kate Claire Bowden Ymddiriedolwr 20 February 2018
Dim ar gofnod
Graham Ross Braund Ymddiriedolwr 20 February 2018
Dim ar gofnod
Lisa Lucas Ymddiriedolwr 28 December 2016
Dim ar gofnod
Christine Joan Buckpitt Ymddiriedolwr 20 December 2016
Dim ar gofnod
Nicholas Charles Furse Ymddiriedolwr 26 January 2016
Dim ar gofnod
John Richard Shepherd Ymddiriedolwr 08 December 2015
Dim ar gofnod