Hanes ariannol 1ST LLANGENNECH SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1014995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.13k £21.49k £12.83k £11.77k £12.78k
Cyfanswm gwariant £15.38k £10.90k £16.15k £12.96k £11.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.00k £2.00k N/A N/A