MUELLER TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAKING GRANTS TO STUDENTS ATTENDING SCHOOLS IN SWAFFHAM NORFOLK WHO DISPLAY PARTICULAR TALENT IN ART
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 October 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Norfolk
Llywodraethu
- 19 Awst 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 277789 THE HAMOND EDUCATIONAL CHARITY
- 02 Tachwedd 1992: Cofrestrwyd
- 19 Awst 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/10/2008 | 11/10/2009 | 11/10/2010 | 11/10/2011 | 11/10/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83 | £83 | £117 | £7 | £7 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £630 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Hydref 2012 | 06 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Hydref 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Hydref 2011 | 04 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Hydref 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Hydref 2010 | 23 Mai 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Hydref 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Hydref 2009 | 17 Mai 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Hydref 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12TH OCTOBER 1992
Gwrthrychau elusennol
AWARDING GRANTS TO STUDENTS ATTENDING THE SCHOOLS WHO DISPLAY A PARTICULAR TALENT IN ART SUCH GRANTS TO BE AWARDED TOWARDS THE COST OF BOOKS MATERIALS OR VISITS ASSOCIATED WITH ART BUT SO THAT THE TRUSTEES SHALL NOT BE OBLIGED TO AWARD A GRANT OR GRANTS IN ANY YEAR IN WHICH THEY DO NOT IN THEIR DISCRETION FEEL THAT SUFFICIENT TALENT OR NEED HAS BEEN SHOWN.
Maes buddion
SWAFFHAM, NORFOLK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window