Hanes ariannol GR8M8S (THURNSCOE)

Rhif yr elusen: 1015008
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £51.41k £51.88k £66.57k £23.52k £13.42k
Cyfanswm gwariant £48.35k £51.97k £63.95k £27.51k £14.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0