Hanes ariannol HARRIET DAVIS SEASIDE HOLIDAY TRUST FOR DISABLED CHILDREN

Rhif yr elusen: 1015096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.36k £84.70k £96.71k £82.04k £100.83k
Cyfanswm gwariant £129.61k £75.08k £125.06k £131.14k £110.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A