ymddiriedolwyr THE ROYAL BOROUGH OF KINGSTON UPON THAMES CITIZENS ADVICE BUREAUX SERVICE
Rhif yr elusen: 1015180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Raymond Green | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Alison Mary Chivers | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Bhavna Mehta | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Zubair Dharamsi | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Jill Darling | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
Jonathan Taylor | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
FEMINA MAKKAR | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
CAROL DEBORAH MORGAN | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|||||
RICHARD DOUGLAS MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK OTWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.