WALSALL GILBERT AND SULLIVAN SOCIETY

Rhif yr elusen: 1015207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Presentation of musical and dramatic entertainment to the general public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £11,810
Cyfanswm gwariant: £10,772

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford
  • Walsall
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Tachwedd 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Micklewright Ymddiriedolwr 27 July 2023
Dim ar gofnod
Keith Alderson Ymddiriedolwr 27 May 2023
Dim ar gofnod
Joanna Sainsbury Ymddiriedolwr 27 May 2023
Dim ar gofnod
Doreen Yates Ymddiriedolwr 11 January 2023
Dim ar gofnod
Liam Simkins Ymddiriedolwr 11 January 2023
Dim ar gofnod
ROSEMARIE MICKLWEWRIGHT Ymddiriedolwr 11 May 2016
Dim ar gofnod
GARY GENTLE Ymddiriedolwr 01 May 2014
Dim ar gofnod
PAMELA ROBINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR KEN HACKETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.57k £1.51k £5.35k £5.49k £11.81k
Cyfanswm gwariant £10.27k £482 £1.81k £7.28k £10.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Chwefror 2025 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 28 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 22 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 11 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Harrison Close
Cheslyn Hay
WALSALL
WS6 7PD
Ffôn:
01922646977
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael