Ymddiriedolwyr STALBRIDGE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1015268

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Westell | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Gemma Hicks | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Rachael Trim | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Charlotte Coughlin | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Mary Simpson | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Gemma Hampton | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Vikki Gallagher | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Jade Coley | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
DEBRA CHANT | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.