ASSOCIATION OF FRIENDS OF CADOGAN COURT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise money and invite and receive contributions, for the residents of Cadogan Court.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Blamey | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Dr William Clarke | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
DAVID GERALD WORTHAM BA FCA | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|||||
Christopher Dyer | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
MR Steven Rupp | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
GORDON WALTER LONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL SAFFIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.20k | £6.89k | £3.98k | £3.71k | £9.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.68k | £4.51k | £3.06k | £3.01k | £3.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Tachwedd 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JANUARY 1988 AND AMENDED MARCH 1989, 1990, 1991, 23 OCTOBER 1992 AND 2 MARCH 2002
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE RESIDENTS OF CADOGAN COURT BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT OR FACILITIES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR.
Maes buddion
IN PRACTICE THE RESIDENTS OF CADOGAN COURT, EXETER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Elm Grove Road
Topsham
EXETER
EX3 0EQ
- Ffôn:
- 07879672748
- E-bost:
- leoclarke1@me.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window