READING OLD BLUES ASSOCIATION CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of poverty and distress amoung the current and past Trustees, Governers, Staff, Pupils of Aldworth's Hospital The Reading Blue Coat School their dependents or anyone closely connected with the School. To advance the education and religion of pupils at the School. Generally, to support any charitable trusts or organisations and to carry out any charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Trew | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
||||
Cameron Michael Peter Johnson | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
||||
Robert Anthony Sillitoe | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.35k | £6.83k | £5.90k | £6.91k | £7.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.56k | £3.14k | £7.68k | £1.77k | £3.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 13 Medi 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 21 Medi 2020 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3RD. OCTOBER 1992
Gwrthrychau elusennol
(A)THE RELIEF OF POVERTY AND DISTRESS AMONG THE TRUSTEES,GOVERNORS,STAFF,PUPILS FORMER TRUSTEES, FORMER GOVERNORS, FORMER STAFF, FORMER PUPILS OF ALDSWORTHS HOSPITAL THE READING BLUE COAT SCHOOL THEIR DEPENDANTS DESCENDANTS OR ANYONE CLOSELY CONNECTED WITH THE SAID SCHOOL. (B)TO ADVANCE THE EDUCATION AND RELIGION OF PUPILS AT THE SAID SCHOOL. (C)GENERALLY TO SUPPORT ANY CHARITABLE TRUSTS OR ORGANISATIONS AND TO CARRY OUT ANY CHARITABLE PURPOSES. (D)TO CARRY OUT SUCH OTHER LEGALLY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME BY DEED OR DEEDS EXECUTED WITH THEIR UNANIMOUS CONSENT DECLARE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 THE BULL MEADOW
STREATLEY
READING
RG8 9QD
- Ffôn:
- 01491875562
- E-bost:
- beasley_richard@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window