Hanes ariannol BUSY BEES PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1015404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £91.57k £91.89k £132.40k £146.01k £159.94k
Cyfanswm gwariant £87.17k £84.93k £126.64k £128.87k £154.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £104.61k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £79.69k £81.84k £11.66k £127.42k £136.35k