ACTIVE CHRISTIAN TRUST (THE MEGACENTRE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of recreation and leisure facilities and activities for young people and the community. The provision of social welfare activities and programmes for the benefit of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £50,905 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
- THE MEGACENTRE RAYLEIGH (Enw gwaith)
- THE WAREHOUSE CENTRE (Enw gwaith)
- ACTIVE CHRISTIAN TRUST (THE WAREHOUSE) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Claxton | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Martyn Paul Dolan | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
FRANCIS STANLEY CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|
||||
Lynn John Dobson | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|||||
SAMANTHA DUNLOP | Ymddiriedolwr | 02 June 2015 |
|
|||||
LAWRENCE CANTLE MBE | Ymddiriedolwr | 12 November 1992 |
|
|
||||
PHILIP GOLDSMITH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.36k | £104.67k | £213.34k | £232.63k | £221.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.65k | £85.21k | £123.74k | £176.97k | £230.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.01k | £10.58k | £67.00k | £16.99k | £50.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23RD NOVEMBER 1992, AMENDED 4TH MAY 2004 AND 2ND DECEMBER 2005. as amended on 11 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
A) THE PROVISION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATIONS FOR THE INHABITANTS OF SOUTH EAST ESSEX BEING FACILITIES: (I) OF WHICH THOSE PERSONS HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES; AND (II) WHICH WILL IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH PERSONS BY PROMOTING THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WELL-BEING. (B) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION. (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION.
Maes buddion
SOUTH EAST ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MEGACENTRE
7 BROOK ROAD
RAYLEIGH
SS6 7UT
- Ffôn:
- 01268 779999
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window