Dogfen lywodraethu AUTOMOTIVE SKILLS LIMITED
Rhif yr elusen: 1015461
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 MARCH 1992 AS AMENDED 25 JUNE 1992, 15 OCTOBER 1992, 6 FEBRUARY 1998, 5 AUGUST 2003 AND 3 NOVEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE PERSONS EMPLOYED OR INTENDING TO BE EMPLOYED IN THE MOTOR INDUSTRY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY TRAINING OF EMPLOYEES OR INTENDED EMPLOYEES AND TO GIVE ADVICE ON SUITABLE TRAINING PROCEDURES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.