Hanes ariannol The Commonwealth Bond Charitable Trust

Rhif yr elusen: 1015518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £201.27k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £25.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A