ymddiriedolwyr DORCHESTER ARTS
Rhif yr elusen: 1015546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Louise Wakeman | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Helen Hutchinson | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Michael David Willdridge | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Alexandra Emily Constable | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Hanna Trevorrow | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Annabel Eigeland | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Peter John Smith | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.