PINK TRIANGLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. the advancement of the education of the public, and particularly of lesbians and gay men, in the principles and practice of humanism; 2. the advancement of the education of the public, about all aspects of homosexuality; 3. the assistance of particular poor persons to obtain remedies under the law where they have suffered unlawful discrimination or injustice on account of either.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
- P T T (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Daniel Estrella | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Stuart Hartill | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
George Stephen Harvie | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
JOHN MARSHALL | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
NIGEL PAUL JONES | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|
||||
DEAN BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER THOMAS LACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.24k | £4.74k | £4.87k | £4.93k | £5.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.91k | £5.89k | £4.68k | £2.68k | £7.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mehefin 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Mehefin 2023 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mehefin 2022 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 16 Ionawr 2022 | 230 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Hydref 2021 | 151 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 16 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 29 Hydref 2021 | 516 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 APRIL 1992 AS AMENDED 27 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
1.THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC,AND PARTICULARLY OF LESBIANS AND GAY MEN,IN THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF HUMANISM.2.THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC,AND PARTICULARLY HUMANISTS ABOUT ALL ASPECTS OF HOMOSEXUALITY.3.THE ASSISTANCE OF INDIVIDUAL POOR PERSONS TO OBTAIN REMEDIES UNDER THE LAW WHERE THEY HAVE SUFFERED UNLAWFUL DISCRIMINATION OR INJUSTICE ON ACCOUNT OF THEIR HOMOSEXUALITY OR THEIR HUMANISM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pink Triangle Trust
George Court
6 Bartholemew's Walk
ELY
Cambridgeshire
CB7 4JW
- Ffôn:
- 07910 072196
- E-bost:
- PinkTriangleTrust@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window