Ymddiriedolwyr PINK TRIANGLE TRUST
Rhif yr elusen: 1015629

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Daniel Estrella | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Stuart Hartill | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
George Stephen Harvie | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
JOHN MARSHALL | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
NIGEL PAUL JONES | Ymddiriedolwr | 02 April 2016 |
|
|
||||
DEAN BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER THOMAS LACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.