STAFFORDSHIRE NARROW GAUGE RAILWAY LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the education of the public in the history of the Narrow Gauge Railway and General Transport Heritage of the United Kingdom, with special emphasis to the Staffordshire area, by the creation and operation of a narrow gauge railway.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1166251 HAMPSHIRE NARROW GAUGE RAILWAY TRUST
- 18 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
- AMERTON RAILWAY (Enw gwaith)
- STAFFORDSHIRE NARROW GAUGE RAILWAY SOCIETY LTD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Walton | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
||||
Holly Louisa Douglas | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Thomas Eivers | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|||||
Graham Martin | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Peter James Calvert | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
||||
Kris Jared Douglas | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
||||
LAWRENCE EDWIN HODGKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.21k | £45.75k | £68.25k | £58.12k | £70.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.38k | £35.73k | £66.90k | £73.38k | £73.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.67k | £16.20k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 JULY 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS 3 JUNE 1992, 1 NOVEMBER 2001, 22 AUGUST 2002 AND 01 AUGUST 2007, AND CERTIFICATE OF INCORPORATION (CHANGE OF NAME) DATED 05 DECEMBER 2001 as amended on 27 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF THE NARROW GAUGE RAILWAY AND GENERAL TRANSPORT HERITAGE, WITH SPECIAL EMPHASIS TO THE STAFFORDSHIRE AREA, BY THE CREATION AND OPERATION OF NARROW GAUGE RAILWAYS, TRAMWAYS OR OTHER FORMS OF TRANSPORT.
Maes buddion
STAFFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Amerton Railway
Amerton
Stowe-by-Chartley
STAFFORD
ST18 0LA
- Ffôn:
- 01889271337
- E-bost:
- enquiries@amertonrailway.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window