ymddiriedolwyr STAFFORDSHIRE NARROW GAUGE RAILWAY LTD
Rhif yr elusen: 1015635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Walton | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
||||
Holly Louisa Douglas | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Thomas Eivers | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|||||
Graham Martin | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Peter James Calvert | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
||||
Kris Jared Douglas | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
||||
LAWRENCE EDWIN HODGKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.