ymddiriedolwyr HANBURY CHARITY
Rhif yr elusen: 1015641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY GEORGE LAWTON OBE | Cadeirydd | 28 February 2016 |
|
|||||
HELEN LOUISE THOMPSON | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|||||
David Thurlby | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Ian Frank Tandy | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Kirsten Bridget Colley | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
Philip Mark Chapman | Ymddiriedolwr | 14 June 2015 |
|
|
||||
JOHN LONEY | Ymddiriedolwr | 13 November 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.