ymddiriedolwyr FRG LTD
Rhif yr elusen: 1015665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Frazer-Wicks | Cadeirydd | 11 November 2021 |
|
|
||||
Zahra Kersi Printer | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Matthew John Patterson | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Dr Kathryn Morris | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Emma Smale | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Dr Sharmila Kar | Ymddiriedolwr | 23 December 2021 |
|
|
||||
Jonathan Scourfield | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Campbell | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Christopher Alan Nicholson | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Stuart Robert Black | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|||||
John Aneurin Varley Trevor-Allen | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
JEREMY JAMES WESTHEAD | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|||||
Jason Hillel Nisse | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
ANN CHAVASSE | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.