ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST MICHAELS BECCLES
Rhif yr elusen: 1015699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Richard Ian Edward Card | Cadeirydd | 15 July 2018 |
|
|
||||
Alison Jill Smith | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Christine Ann Mulcaster | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
John Ian Frith | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Richard Wedgwood Sword | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||
FAITH VICTORIA DARCH | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
Gillian Gauntlett Parker | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||
Rachel Kathleen Card | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.