LOWER BRADLEY COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Senior citizens group. Playscheme, dancing, keep fit, bingo club, mother & toddler group, karate, bowling, tenants, residents, arts & craft, disability group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 April 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joyce horgan | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
||||
jean hill | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA HOWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ED FELLOWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LIL COX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BILL HOWL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE FELLOWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2018 | 03/04/2019 | 03/04/2020 | 03/04/2021 | 03/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.28k | £9.41k | £14.14k | £0 | £571 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.00k | £9.44k | £14.14k | £0 | £204 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 110 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 110 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 476 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 476 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2022 | 20 Chwefror 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2021 | 17 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2020 | 25 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/01/1987 AS AMENDED ON 17/05/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, NATIONALITY, AGE, DISABILITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT, OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED 'THE CENTRE) AND TO AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY STATUTORY AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS; PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED. THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION. THE AREA OF BENEFIT SHALL BE LOWER BRADLEY AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY ROYAL ESTATE AND CONSTANTINE WAY.
Maes buddion
LOWER BRADLEY AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY ROYAL ESTATE AND CONSTANTINE WAY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 ROCKET POOL DRIVE
BILSTON
WV14 8BH
- Ffôn:
- 01902258995
- E-bost:
- jeanhill3@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window