Hanes ariannol MALLET AND CHISEL LODGE OF MARK MASTER MASONS BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1015745
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009
Cyfanswm Incwm Gros £325 £447 £79 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £4.16k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A