THE NIKAEAN ECUMENICAL TRUST

Rhif yr elusen: 1015755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The main activity is to award grants to members of overseas Christian churches to help them to study in the UK in an Anglican setting with strong ecumenical links, in order to foster friendly and constructive links between the Church of England and other Christian Churches and nations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £19,583
Cyfanswm gwariant: £12,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Rt Revd Christopher Thomas James Chessun Cadeirydd 01 February 2022
THE BISHOP OF SOUTHWARK'S LENT FUND
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
THE SOUTH LONDON CHURCH FUND AND SOUTHWARK DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE WINTER EXHIBITION
Derbyniwyd: Ar amser
BACON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
KENNINGTON OVAL NATIONAL SCHOOL (NOW KNOWN AS LAMBETH, ST MARK'S CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
GREEN COAT EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST BARTHOLOMEW'S SCHOOL SYDENHAM, TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE EASTERBROOK THORLEY SCHOLARSHIP ICW THE BOUTCHER SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
SHIRLEY CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOUTHWARK DIOCESAN BOARD OF EDUCATION (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
SOCIETY OF SAINT FRANCIS CENTRAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Kirsty Louise Borthwick Ymddiriedolwr 01 December 2024
Dim ar gofnod
Rev Peniel Jesudason Rufus Rajkumar Canon Dr Ymddiriedolwr 13 November 2023
KING'S COLLEGE LONDON THEOLOGICAL TRUST
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr
Rev Jonathan Collis Ymddiriedolwr 23 October 2023
Dim ar gofnod
Revd Canon Professor Mark David Chapman Ymddiriedolwr 15 December 2019
Dim ar gofnod
Xenia Dennen Ymddiriedolwr 01 October 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.63k £15.03k £18.52k £19.88k £19.58k
Cyfanswm gwariant £3.00k £5.53k £53 £14.06k £12.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 21 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 NUNNERY STABLES
ST. ALBANS
AL1 2AS
Ffôn:
01727856626
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

nikaeanclub.org.uk