Hanes ariannol THE KING'S HOUSE

Rhif yr elusen: 1015766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £297.94k £290.93k £282.98k £296.59k £346.41k
Cyfanswm gwariant £240.17k £194.99k £204.23k £209.85k £236.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £40.85k £25.29k N/A N/A