Hanes ariannol HAMPSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1015788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £2.12m | £391.69k | £644.19k | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £2.07m | £515.23k | £632.44k | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £106.35k | £56.06k | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.80k | £38.88k | N/A | £68.27k | £8.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.47m | N/A | £383.16k | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.07k | £7.58k | N/A | £636 | £5.38k | |
|
Incwm - Arall | £196.71k | £599.99k | N/A | £192.13k | £4.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.50m | N/A | £632.44k | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.07k | £19.54k | N/A | £12.45k | £20.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £17.22k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £574.49k | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.