ymddiriedolwyr VALE AND DOWNLAND BEEKEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1015801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Havard-Bilton | Cadeirydd | 24 April 2015 |
|
|
||||
Robert Scotland | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Sheenagh Broadbent | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|||||
Caroline Elizabeth Simmonds | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Alder | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Richard Moore | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Moraig Lowman | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Andrew Burford | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
John Broadbent | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Helen Davison | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Heather Burford | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.