Hanes ariannol KING'S CHURCH,BARKING

Rhif yr elusen: 1015872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.65k £35.65k £34.99k £34.83k £34.31k
Cyfanswm gwariant £29.37k £30.02k £22.14k £39.33k £20.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A