THE POLO CHARITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assistance to professional or former professional polo players. Education and training for alternative employment or self-employment of professional or former professional players. Assistance towards the welfare of ponies. Encouragement of polo amongst children and the young in full time education. Encouragement amongst members of the Armed Services. Donations to other charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
- THE COWDRAY PARK POLO CHARITY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Sir CHARLES REDMOND WATT | Cadeirydd | 01 July 2017 |
|
|
||||
Rose Vestey | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
William Arthur Henry Lascelles Lucas | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Elspeth Talbot Rice KC | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Roderick Ian Vere Nicoll | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
JONATHAN MCFARLAND TINSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.28k | £55.15k | £43.58k | £49.14k | £58.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.43k | £49.95k | £138.77k | £37.01k | £64.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Tachwedd 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Tachwedd 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10/12/1992 AS AMENDED BY DEED DATED 10/12/1992 AS AMENDED BY DEED DATED 23/10/2010
Gwrthrychau elusennol
(A)THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS, DISABILITY OR INJURY AMONGST POLO PLAYERS AND OTHERS ENGAGED IN PROFESSIONAL POLO ACTIVITIES (B)THE ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF EDUCATION AND TRAINING FOR ALTERNATIVE EMPLOYMENT OR SELF-EMPLOYMENT OF PROFESSIONAL OR FORMER PROFESSIONAL POLO PLAYERS AND OTHERS ENGAGED OR FORMERLY ENGAGED IN PROFESSIONAL POLO ACTIVITIES (C)THE RELIEF OF POLO PONIES IN NEED OF CARE AND ATTENTION DUE TO ABUSE SICKNESS OR INJURY (D)THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES TO ENABLE AND ENCOURAGE THE PLAYING OF POLO AMONGST CHILDREN AND YOUNG PERSONS WHO ARE IN FULL-TIME EDUCATION AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY OR COLLEGE OF FURTHER EDUCATION OR WHO HAVING LEFT SCHOOL HAVE SECURED A PLACE AT ANY UNIVERSITY OR COLLEGE OF FURTHER EDUCATION THEREBY ASSISTING TO ENSURE THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SUCH PERSONS AS WELL AS TO THE OCCUPATION AND DEVELOPMENT OF THEIR MINDS (E)THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF HER MAJESTY'S ARMED FORCES BY ENABLING AND ENCOURAGING THE PLAYING OF POLO AMONGST MEMBERS THEREOF (F)FOR THE BENEFIT OF SUCH ONE OR MORE CHARITABLE PURPOSES OR CHARITABLE INSTITUTIONS AT SUCH TIME OR TIMES IN SUCH MANNER AND IN SUCH PROPORTIONS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hurlingham Polo Association
Park Farm
Akeman Street,Kirtlington
KIDLINGTON
Oxfordshire
OX5 3JQ
- Ffôn:
- 01367242829
- E-bost:
- enquiries@hpa-polo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window