NORTH EAST LONDON ADVOCACY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NELA provides advocacy for people with learning disabilities and mental health problems. NELA helps to protect the rights of people who are disadvantaged and/or vulnerable. Also empowers and encourages people to strive for their basic human rights.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hackney
- Islington
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- NELA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £371.00k | £236.88k | £233.63k | £251.16k | £239.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £347.95k | £232.71k | £222.52k | £228.10k | £255.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2010 | 20 Mehefin 2011 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 17 Mawrth 2010 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 26 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 20 Mawrth 2009 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 31 Ionawr 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9TH DECEMBER 1992 AS AMENDED 29 JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS RESIDENT OR WORKING IN NORTH EAST LONDON WHO HAVE LEARNING DIFFICULTIES, WHO HAVE SUFFERED OR ARE RECOVERING FROM MENTAL ILLNESS, OR WHO ARE PHYSICALLY DISABLED, BY THE PROVISION OF A SERVICE CALCULATED TO (1)ENABLE SUCH PERSONS TO OBTAIN THEIR FULL RIGHTS AND PRIVILEGES AS CITIZENS AND (11)PROVIDE ADVOCATES FOR SUCH PERSONS.
Maes buddion
NORTH EAST LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window